Informazioni su Peter Kuhn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Kuhn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1746955, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kuhn & Partner Executive Search and Management Services AG, in Birmenstorf AG, CHE-115.835.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1190273).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Peter, von Birmenstorf AG, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Sirera, Antonio, von Wynau, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böckli, Andreas, von Winterthur, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 936747, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kuhn & Partner Executive Search and Management Services AG, in Baden, CHE-115.835.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2011, Publ. 6147530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sirera, Antonio, von Wynau, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Peter, von Birmenstorf AG, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rütihof, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5732956, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kuhn & Partner Executive Search and Management Services AG, in Baden, CH-400.3.033.040-4, c/o Peter Kuhn, Birchstrasse 23d, 5406 Baden-Rütihof, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.07.2010, 08.07.2010.
Zweck:
Vermittlung von Führungskräften, Beratung in Personalfragen und Unternehmensführung;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 01.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Sirera, Antonio, von Wynau, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Peter, von Birmenstorf AG, in Rütihof, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollinger, Till, von Mettauertal, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.