Informazioni su Christian Kuhn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Kuhn
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Kuhn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006010241, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schweizerischer Verband für Landtechnik, in Riniken, CHE-105.898.295, Verein (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2023, Publ. 1005869845).
Statutenänderung:
18.03.2017. 15.12.2023.
Name neu:
Landtechnik Schweiz.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Technique Agricole Suisse).
Zweck neu:
Landtechnik Schweiz bezweckt die Interessenvertretung, die Weiterbildung, die Information und das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Landtechnik.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Markus, von Thunstetten, in Thunstetten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005853017, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lohnunternehmer Schweiz, bisher in Riniken, CHE-131.274.479, Verein (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649829).
Sitz neu:
Zollikofen.
Domizil neu:
Rütti 15, 3052 Zollikofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Christian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andrey, Fernand, von Plasselb, in St. Silvester, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005649829, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lohnunternehmer Schweiz, in Riniken, CHE-131.274.479, Verein (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Oskar, von Eggiwil, in Schwarzenburg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschmann, Nicolas, von Kilchberg (ZH), in Gondiswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Christian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andrey, Fernand, von Plasselb, in St. Silvester, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Kirsten, deutsche Staatsangehörige, in Meikirch, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.