Informazioni su Christian Kuhn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Kuhn
Ultimi comunicati FUSC: Christian Kuhn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005395522, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Navara Group Immobilien GmbH, in Oberbüren, CHE-101.811.007, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henner, Olivia, von Buckten, in Züberwangen (Zuzwil (SG)), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Christian, von Nesslau, in Züberwangen (Zuzwil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005395511, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Grow System AG, in Oberbüren, CHE-484.891.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005147929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henner, Olivia, von Buckten, in Züberwangen (Zuzwil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Christian, von Nesslau, in Züberwangen (Zuzwil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005143783, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Grow System GmbH, in Oberbüren, CHE-101.811.007, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815964).
Statutenänderung:
01.04.2021.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 01.01.2021 Aktiven von CHF 1'041'561.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 741'561.41 auf die neu gegründete Grow System AG, in Oberbüren (CHE-484.891.301).
Gegenleistung:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Navara Group Immobilien GmbH.
Domizil neu:
Bürerfeld 8, 9245 Oberbüren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Erstellen, sowie Verwalten von Liegenschaften aller Art, insbesondere der Gewerbeliegenschaft Bürerfeld 8 und 10 in Oberbüren, sowie Facility Management im Liegenschaftsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Patente, Rechte, Marken und Lizenzen erwerben, belasten, veräussern, betreiben, nutzen und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung ein Warenlager, Betriebseinrichtungen, Regale, Maschinen und Werkzeuge zum Preis von insgesamt CHF 31'014.30, wovon CHF 30'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 1'014.30 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Christian, von Nesslau, in Züberwangen (Zuzwil (SG)), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Nesslau-Krummenau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Henner, Olivia, von Buckten, in Züberwangen (Zuzwil (SG)), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.