Informazioni su Stephanie Blessing
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Stephanie Blessing
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004785455, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Leinad Holding AG, in St. Gallen, CHE-114.267.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, S.0, Publ. 4187857).
Firma neu:
Leinad Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.12.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Matthias, von Thundorf, in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Stephanie, von Gossau ZH, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Patricia, von Gossau (ZH), in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3468355, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Salzmann AG St. Gallen, in St. Gallen, CHE-105.965.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2926517). [gestrichen: Weitere Geschäftsadresse: Laupenstrasse, 8637 Laupen]. [gestrichen: Weitere Geschäftsadresse: Jonastrasse 8, 8636 Wald].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zünd, Markus, von Balgach, in Widnau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänziger, Dr. Andreas, von Heiden, in Rehetobel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Stephanie, von Gossau ZH, in Niederwil SG (Oberbüren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1970817, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Salzmann AG St. Gallen, in St. Gallen, CHE-105.965.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1554233).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Patricia, von Gossau ZH, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzli, Stephanie, von Gossau ZH, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.