Informazioni su Stefan André Küng
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan André Küng
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005871579, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
kaner-tec ag, in Stocken-Höfen, CHE-115.734.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Ernst, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Stefan André, von Gebenstorf, in Höfen b. Thun (Stocken-Höfen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004800947, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
kaner-tec ag, bisher in Bauma, CHE-115.734.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004539913).
Statutenänderung:
03.01.2020.
Sitz neu:
Stocken-Höfen.
Domizil neu:
Unteregg 3, 3631 Höfen b. Thun.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Annelies, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Stefan André, von Gebenstorf, in Höfen b. Thun (Stocken-Höfen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Ernst, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004539913, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
kaner-tec ag, in Bauma, CHE-115.734.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, Publ. 5671622).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Stefan André, von Gebenstorf, in Stocken-Höfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.