Informazioni su Tobias Kube
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Tobias Kube
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3788669, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Businesscars AG, in Zug, CHE-486.010.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6723508).
Statutenänderung:
20.09.2017.
Firma neu:
UniQue AG.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Mühlegasse 1, 6314 Unterägeri.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen, Beratung und Handel von und mit Produkten aller Art, insbesondere auf dem Gebiet von Motorfahrzeugen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kube, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carnevale, Salvatore Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2565771, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
IHAD AG, bisher in Zug, CHE-350.603.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6721116).
Gründungsstatuten:
31.05.2012.
Statutenänderung:
18.12.2015.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Dorema GmbH, Schindellegistrasse 73, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Im- und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief, Telefax oder Email erfolgen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kube, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Friedrich Armin, genannt Fritz, von Ballwil, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1120149, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Uroviva Klinik AG, in Bülach, CH-020.3.030.369-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6799900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Bettina, von Rafz, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kube, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhans, Peter, von Zürich, in Russikon, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haas, Ulrike, von Rafz, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.