Informazioni su Herbert Krummenauer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Herbert Krummenauer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005862654, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Amazing Adventures GmbH, in Wuppenau, CHE-115.382.828, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065962).
Firma neu:
Amazing Adventures GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Herbert Krummenauer, Waldeckweg 37, 4102 Binningen Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.10.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raschle, Christian, von Mosnang, in Hosenruck (Wuppenau), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Kastelir-Labinci (HR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura];
Krummenauer, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005177628, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genetic Solution AG, in Kreuzlingen, CHE-289.721.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856576).
Domizil neu:
c/o Dr. Michael Germer, Gaissbergstrasse 60, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichler, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Weimar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Auf der Mauer, Gilg, von Schwyz, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenauer, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedland, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hemmingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germer, Dr. Michael, von Basel, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005030322, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Senia GmbH, bisher in Neuhausen am Rheinfall, CHE-333.141.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299389).
Statutenänderung:
21.08.2020.
Sitz neu:
Binningen.
Domizil neu:
Waldeckweg 37, 4102 Binningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Alfred Friedhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Beringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenauer, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Kastelir-Labinci (HR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Krummenauer, Herber, in Allensbach (DE)];
Friedland, Jens Uwe Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Hemmingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Hannover (DE)];
Krummenauer, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Binningen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.