Informazioni su Stefan Kropf
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Kropf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004746079, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Invest Success Swiss AG, in Zug, CHE-114.138.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, S.0, Publ. 2690373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändlein, Barbara Maria Kornelia, deutsche Staatsangehörige, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kropf, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6797204, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Invest Success Swiss GmbH, in Zug, CH-020.4.037.392-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6730364).
Statuten neu:
26.06.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 29'095.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'455.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.
Firma neu:
Invest Success Swiss AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können die Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 26.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Andreas Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Tebor Treuhand AG (CH-170.3.013.265-9), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brändlein, Barbara Maria Kornelia, deutsche Staatsangehörige, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Kropf, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.