Informazioni su Karl Kronmüller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl Kronmüller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1335871, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft AG, in Baar, CHE-115.071.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 970867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronmüller, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Roeser (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Roland, von Steinen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6990388, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft AG, in Baar, CH-170.4.009.165-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2012, Publ. 6793570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Porzner, Günter Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Würzburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronmüller, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Roeser (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6141004, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft GmbH (IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft Sàrl) (IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft Ltd liab. Co), in Baar, CH-170.4.009.165-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 20, Publ. 5895792).
Statuten neu:
29.03.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital erhöht. Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.03.2011 und Bilanz per 30.09.2010 mit Aktiven von CHF 1'039'783.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 567'649.30 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft SA) (IAV Internationale Aufzugsmontagen & Vermittlungsgesellschaft Ltd.).
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief bei Kenntnis aller Namen und Adressen der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kronmüller, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Roeser (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porzner, Günter Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Würzburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rückert, Ulf Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Aarburg, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Tittes, Hans-Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Aarburg, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].