Informazioni su Nadia Patrizia Kröger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nadia Patrizia Kröger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5442784, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CWES AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.640-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2009, S. 25, Publ. 5306266).
Firma neu:
CWES AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kröger, Nadia Patrizia, von Zürich, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terminus Treuhand und Revisions GmbH (CH-290.4.006.116-1), in Wittenbach, Revisionsstelle;
SGT St. Galler Treuhand AG (CH-320.3.061.925-1), in St. Gallen, Liquidatorin;
Knopp, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2795550, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CWES AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.640-3, Schüracherstrasse 28, 8700 Küsnacht, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2005, 8.04.2005, 11.04.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt insbesondere den Kauf, den Handel, die Errichtung und die Verwertung von Patenten, Lizenzen und sonstigen Rechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 108'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 108'000.--.
Aktien:
108'000 Inhaberaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Knopp, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Franc, Daniel, von Goldingen, in Tuggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Möri, Gian Benedikt, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kröger, Nadia Patrizia, von Zürich, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.