Informazioni su Stefan Peter Heinrich Kress
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Peter Heinrich Kress
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2628966, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Peter Moser Marketing I Vertrieb I Controlling GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.054.265-2, Dienstleistungen im Bereich Marketing und Vertrieb usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 10.11.2003, S. 9, Publ. 1252336).
Statutenänderung:
8.12.2004. [Das weitere Geschäftslokal wurde aufgehoben]. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Nollisweid 36, 9050 Appenzell].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kink, Roland, von Arlesheim, in Appenzell, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Moser, Peter, von Untereggen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kress, Stefan Peter Heinrich, von Wigoltingen, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--].
Numero di pubblicazione: 1252336, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Peter Moser Marketing I Vertrieb I Controlling GmbH, in St. Gallen, Schuppisstrasse 7, 9016 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.10.2003, 31.10.2003.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Marketing und Vertrieb, Entwicklung von Führungs- und Controllinginstrumenten im IT-Bereich sowie Handel mit IT-Produkten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und belasten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.10.2003 Büroeinrichtungen und Drucker zum Preise von CHF 14'404.40, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 4'404.40 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Weiteres Geschäftslokal:
Nollisweid 36, 9050 Appenzell.
Eingetragene Personen:
Kink, Roland, von Arlesheim, in Appenzell, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Kress, Stefan Peter Heinrich, von Wigoltingen, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Moser, Peter, von Untereggen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1123448, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Moser + Kress Service, in St. Gallen, Linsebühlstrasse 94, 9000 St. Gallen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.07.2003.
Zweck:
Erbringung von handwerklichen Dienstleistungen und Reinigungsdiensten.
Eingetragene Personen:
Moser, Peter, von Untereggen, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Kress, Stefan, von Wigoltingen, in Umiken, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Schäpper-Kuhn, Sibylle, von Grabs und Bünzen, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.