Informazioni su Bernhard Kreis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Kreis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005891839, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ferienpass Region Burgdorf, in Burgdorf, CHE-110.595.340, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäppi-Droz, Evelyne, von Burgdorf und Horgen, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Christoph, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreis, Bernhard, von Burgdorf, in Burgdorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rothenbühler, Claudia, von Lützelflüh, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005621783, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Burgdorfer-Ferienpass, in Burgdorf, CHE-110.595.340, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605387).
Urkundenänderung:
25.10.2022.
Name neu:
Ferienpass Region Burgdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis, Bernhard, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Budmiger-Stirnemann, Marlies, von Rain und Gränichen, in Oberburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7083938, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Burgdorfer-Ferienpass, in Burgdorf, CH-053.7.016.735-5, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618294).
Domizil neu:
c/o Stadtverwaltung, Bildungsdirektion, Neuengasse 5, 3400 Burgdorf. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 5, 3400 Burgdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauch, Roland, von Burgdorf und Sumiswald, in Burgdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruchti, Kurt, von Rapperswil BE, in Rüegsau (Hasle-Rüegsau), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Lukas, von Lützelflüh, in Burgdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreis, Bernhard, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Franz, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.