Informazioni su Reto Kreienbühl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Kreienbühl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1080133, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AGORA Industrial Service GmbH, in Freienbach, CH-130.0.008.296-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, Publ. 995143).
Statutenänderung:
11.09.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die weltweite Beratung, Umsetzung und Betreuung von Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteflotten und - systemen sowie die Beratung von Unternehmen in der Mateialwirtschaft und im Einkauf. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit Ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen und Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schewe, Klaus Erhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ROK Holding AG (CH-130.3.019.840-9), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 25'000.00;
Kreienbühl, Reto, von Kriens und Menznau, in Greifensee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1061937, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ROK Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.840-9, bei AGORA Industrial Service GmbH, Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.08.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die mittel- oder unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern Die Gesellschaft kann verbundenen Gesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für den direkten oder indirekten Nutzen von verbundenen Gesellschaften oder Dritten Sicherheiten aller Art begründen, insbesondere in Form von Garantien, Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.8.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kreienbühl, Reto, von Kriens und Menznau, in Greifensee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6873498, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Capvis Equity Partners AG, in Zürich, CH-020.3.020.368-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, Publ. 6542416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreienbühl, Reto, von Kriens, in Greifensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ursprung, Tobias, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battenfeld, Marc P., deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trüeb, Eric, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauschke, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.