Informazioni su Andreas Krebs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Krebs
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Krebs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005796656, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krebs Kurier Bern GmbH, Schwarzenburg, in Schwarzenburg, CHE-272.619.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, S.0, Publ. 2238527).
Firma neu:
Krebs Kurier Bern GmbH, Schwarzenburg in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.07.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Andreas, von Rüeggisberg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2238527, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krebs Kurier Bern GmbH, Schwarzenburg, in Schwarzenburg, CHE-272.619.292, Rothenweg 39, 3152 Mamishaus, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beförderung von Paketen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen;
sie kann Niederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben und veräussern und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 17.06.2015 und Inventar per 01.01.2015 Aktiven von CHF 131'575.57 und Fremdkapital von CHF 111'329.65 des Einzelunternehmens Krebs Kurier, in Schwarzenburg (CHE-108.332.647), wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 245.92 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen:
Krebs, Andreas, von Rüeggisberg, in Mamishaus (Schwarzenburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krebs, Tanja, von Rüeggisberg und Seedorf BE, in Mamishaus (Schwarzenburg), mit Einzelunterschrift;
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CHE-112.434.067), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3653914, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Wyden-Winterkraut, in Wahlern, CH-035.5.007.728-1, Die Genossenschaft bezweckt, unter Ausschluss einer direkten Gewinnerzielung, das Gebiet von Wyden-Fuhren-Winterkraut mit Trinkwasser zu versorgen, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2004, S. 3, Publ. 2547780).
Statutenänderung:
26.06.2004.
Domizil neu:
c/o Urs Beyeler, Weizacker, 3152 Mamishaus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eymann, Rudolf, von Fahrni, in Milken (Wahlern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Zbinden, Alfred 1950, von Guggisberg, in Rüschegg Heubach, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Zbinden, Alfred 1949, von Guggisberg, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Hans, von Wald BE, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Winkelmann, Hans-Ulrich genannt Hansueli, von Wileroltigen, in Mamishaus (Wahlern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär [bisher: Winkelmann, Hansueli, in Mamishaus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Beyeler, Urs, von Guggisberg, in Mamishaus (Wahlern), Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Binggeli, Martin, von Wahlern, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krebs, Andreas, von Rüeggisberg, in Mamishaus (Wahlern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.