Informazioni su Danijela Krajisnik
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Danijela Krajisnik
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1663303, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
process&finance GmbH, in Horw, CHE-480.981.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6933630).
Statutenänderung:
28.07.2014.
Sitz neu:
Büron.
Domizil neu:
Bifangweg 16, 6233 Büron.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krajisnik, Danijela, von Buochs, in Horw, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minic, Aleksandar, von Ennetbürgen, in Büron, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Root];
Minic-Krajisnik, Damjana, von Buochs und Ennetbürgen, in Büron, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Root, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 6450242, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
profina consulting GmbH, in Root, CH-100.4.793.812-8, Michaelskreuzstrasse 2, 6037 Root, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2011.
Zweck:
Vermittlung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Versicherungs- sowie Prozessmanagementbereich und alle damit zusammenhängenden Arbeiten sowie Handel mit Waren aller Art;
Ausführung von Finanzgeschäften aller Art;
Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften;
Ausführung von Handelsgeschäften aller Art;
Übernahme von Vertretungen;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechten;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Minic, Aleksandar, von Ennetbürgen, in Root, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krajisnik, Danijela, von Buochs, in Horw, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.