Informazioni su Peter Krähenbühl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Krähenbühl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1031287, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ornaris AG, in Bern, CH-035.3.004.578-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2012, Publ. 6675534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Peter, von Grosshöchstetten, in Bremgarten bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milani, Luigi, von Zürich, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Méroz, André, von Sonvilier, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand- und Beratungsbüro Hans-Peter Schwab (CH-035.1.004.371-7), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Roland, von Trachselwald, in Hindelbank, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Markus, von Nunningen, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schranz, Beat, von Adelboden, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-035.9.002.788-6), in Muri bei Bern, Revisionsstelle;
Böni, Peter, von Amden, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bill, Monika, von Münchenbuchsee, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lutz, Sita, von Rheineck, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüest, Markus, von Beromünster, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4931846, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ambralaw Services AG, in Bern, CH-035.3.010.676-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 3, Publ. 3774892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Peter, von Grosshöchstetten, in Bremgarten bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amberg, Vincenzo, von Schötz, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Dieter, von Bern und Gondiswil, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damke, Andreas, von Basel, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung];
Leiser, Christoph, von Seedorf BE, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber-Jordi, Beatrice, von Bern, Gondiswil und Seedorf BE, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Valiant Management AG, in Bern, Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Management- und Unternehmensberatungsbereich usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 14.03.1997, S. 1742).
Statutenänderung:
11.09.2001.
Firma neu:
Ambralaw Services AG.
Domizil neu:
Bundesgasse 26, 3011 Bern.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere Verrichtung von Sekretariatsarbeiten sowie Zurverfügungstellung von Infrastruktur- und Büroapparateleistungen aller Art, die zum Betrieb eines Advokatur- und Notariatsbüros benötigt werden;
kann Grundstücke erwerben. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenbühl, Peter, von Grosshöchstetten, in Bremgarten bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amberg, Vincenzo, von Schötz, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Daniel, von Ursenbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Damke, Andreas, von Basel, in Muri bei Bern, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].