Informazioni su Beat Walter Krähenbühl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Walter Krähenbühl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005928582, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arbeitsgemeinschaft Evangelisches Lehrerseminar Lima, in Zürich, CHE-104.139.318, Verein (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, S.0, Publ. 2097507).
Name neu:
Arbeitsgemeinschaft Evangelisches Lehrerseminar Lima in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürkler, Hanspeter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Frauenfeld, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Alt St. Johann, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Krähenbühl, Beat Walter, von Zäziwil, in Grosshöchstetten, Mitglied des Vorstandes, Kassier, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5465856, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arbeitsgemeinschaft Evangelisches Lehrerseminar Lima, in Zürich, CH-020.6.000.186-8, Verein (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2008, S. 25, Publ. 4432330).
Domizil neu:
c/o Maria Seewer, Glattwiesenstrasse 222, 8051 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inäbnit, Samuel, von Grindelwald, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Marianne, von Zäziwil, in Grosshöchstetten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stürmer, Anita, von Pfäffikon, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürkler, Hanspeter, von Alt St. Johann, in Frauenfeld, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Krähenbühl, Beat Walter, von Zäziwil, in Grosshöchstetten, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeller, Madeleine, von Steffisburg, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giese, Fritz, von Ramlinsburg, in Lupsingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4432330, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arbeitsgemeinschaft Evangelisches Lehrerseminar Lima, in Zürich, CH-020.6.000.186-8, Verein (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2004, S. 20, Publ. 2309708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richard, Martin, von Wynau, in Bottighofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zindel, Johann, von Maienfeld, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inäbnit, Samuel, von Grindelwald, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burgdorf];
Bürkler, Hanspeter, von Alt St. Johann, in Frauenfeld, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenbühl, Beat Walter, von Zäziwil, in Grosshöchstetten, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stürmer, Matthias Emmanuel, von Pfäffikon, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Heidi, von Reinach AG, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenbühl, Marianne, von Zäziwil, in Grosshöchstetten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stürmer, Anita, von Pfäffikon, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.