Informazioni su Urs Koller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Koller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Koller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004450947, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eventbooster AG, in Zürich, CHE-388.621.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controlla Revisions AG (CHE-105.877.933), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conz Treuhand AG (CHE-103.939.411), in Olten, Revisionsstelle;
Koller, Urs, von Grosswangen, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2990197, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ticketfrog AG, in Olten, CHE-329.064.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2941921).
Statutenänderung:
29.07.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 131'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
131'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Roland, von Hasle bei Burgdorf, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Urs, von Grosswangen, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2941921, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ticketfrog AG, in Olten, CHE-329.064.459, Neuhardstrasse 38, 4600 Olten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.06.2016.
Zweck:
Aufbau und Betrieb einer Online-Pattform für das Ticketing für Veranstaltungen sowie zugehöriger Dienstleistungen und Herstellung von Produkten primär in der Schweiz, Europa und später weltweit, ferner Herstellung, Entwicklung und Betreiben von computergestützten Technologieprogrammen, Produkten und Anwendungen sowie Entwicklung und Verkauf von Produkten respektive Erbringung von Dienstleistungen für den Internetgebrauch sowie sämtliche Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit den obgenannten Tätigkeiten. Kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Müller, Michael, von Ermensee, in Starrkirch-Wil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Reto, von Kappel (SO), in Kappel (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Urs, von Grosswangen, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conz Treuhand AG (CHE-103.939.411), in Olten, Revisionsstelle.