Informazioni su Roland Koller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Koller
Ultimi comunicati FUSC: Roland Koller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2009009, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Roly's Lastwägeli GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-102.954.359, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7039584).
Statutenänderung:
18.02.2015.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Wilstrasse 31, 8600 Dübendorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Roland, von Basel und Magden, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 6045576, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Roly's Lastwägeli GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.021.061-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 29, Publ. 4900390). Gemäss Erklärung vom 16.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Roland, von Basel und Magden, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in Fällanden].
Numero di pubblicazione: 4900390, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Roly's Lastwägeli GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.021.061-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.1999, S. 8796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Susanne, von Basel und Magden, in Fällanden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Roland, von Basel und Magden, in Fällanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].