Informazioni su Jürg Niklaus Koller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Niklaus Koller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005796032, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Koller Direct AG, in Baden, CHE-304.637.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004711202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Jürg Niklaus, von Berikon, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Tobias Claudius, von Berikon, in Ehrendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hafner, Stephan Philipp, von Künten, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Santl, Charles Ludwig, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3783753, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Autocenter Baschnagel AG, in Wettingen, CHE-105.945.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3524631).
Statutenänderung:
21.09.2017.
Firma neu:
ACB Immo AG.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften sowie Erstellung von Bauten jeder Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübertragungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichem Interesse liegen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Jürg, von Berikon, in Wettingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baschnagel, Bruno, von Eggenwil, in Böbikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bilgerig, Martin, von Baar, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huser, Cyrill, von Wettingen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Tobias, von Berikon, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Iseli, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Winkel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Inca, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Andreas, von Weiningen (ZH), in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochstrasser, Anton, von Hägglingen, in Ehrendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiefel, Walter, von Turbenthal, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3524629, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Centrum Wettingen AG, in Wettingen, CHE-106.019.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, Publ. 2452431). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Autocenter Baschnagel AG, in Wettingen (CHE-105.945.397), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bilgerig, Hieronymus, genannt Rony, von Baar, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Jürg, von Berikon, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].