Informazioni su Ivo Körner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ivo Körner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005436385, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
tecITec AG, in Winkel, CHE-179.860.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoti, Leontina, von Eschenbach (SG), in Winkel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Körner, Ivo, von Hasle bei Burgdorf, in Baden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohr, Vanja, von Hunzenschwil, in Riniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005019416, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
tecITec AG, in Baden, CHE-179.860.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4207345).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoti, Leontina, von Eschenbach (SG), in Lenzburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Embrach, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Körner, Ivo, von Hasle bei Burgdorf, in Baden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4226139, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
INPRO International AG, in Zug, CHE-301.837.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592697).
Statutenänderung:
27.04.2018.
Domizil neu:
Poststrasse 24, 6300 Zug.
Aktien neu:
20'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00 [bisher: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Körner, Ivo, von Hasle bei Burgdorf, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steden, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Köln (DE)];
Brieden, Beate, deutsche Staatsangehörige, in Hallenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Greb, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Umkirch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.