Informazioni su Jürgen König
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürgen König
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005666807, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
VORN AG, in Wollerau, CHE-197.035.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005625731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camardella, Valerio, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Feusisberg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meister, Alfred, von Wollerau, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
König, Jürgen, von St. Niklaus, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder Delegierten].
Numero di pubblicazione: HR02-1005227115, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
C-COMP TECHNOLOGIES AG, in Wollerau, CHE-197.035.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172923).
Statutenänderung:
17.06.2021.
Firma neu:
VORN AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dinten, Christian, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Delegierten;
Vitelli, Stefan, von Uster, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Delegierten;
Wacker, Nicolas, von Delémont, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Delegierten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder Delegierten [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Delegierten];
König, Jürgen, von St. Niklaus, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder Delegierten [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Delegierten].
Numero di pubblicazione: HR02-1004610532, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
C-COMP TECHNOLOGIES AG, in Wollerau, CHE-197.035.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623923).
Domizil neu:
Roosstrasse 49, 8832 Wollerau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Alfred, von Wollerau, in Wollerau, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Camardella, Valerio, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bollhalder, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Delegierten;
Dinten, Christian, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Delegierten;
König, Jürgen, von St. Niklaus, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Delegierten;
Vitelli, Stefan, von Uster, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Delegierten;
Wacker, Nicolas, von Delémont, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Delegierten.