Informazioni su Martin Koch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Koch
Ultimi comunicati FUSC: Martin Koch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3091147, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Martin Koch GmbH, in Sarmenstorf, CHE-115.124.309, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7130038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Christoph, von Villmergen, in Villmergen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Martin, von Büttikon, in Sarmenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2366365, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sinamatt Dental AG, in Wetzikon ZH, CHE-110.352.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 31, Publ. 5538634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brülhart, Alfred, von Ueberstorf, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Völs (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koch, Martin, von Büttikon, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7130038, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Martin Koch GmbH, in Villmergen, CHE-115.124.309, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 1, Publ. 5290146).
Statutenänderung:
08.03.2013.
Sitz neu:
Sarmenstorf.
Domizil neu:
Büttikerstrasse 3a, 5614 Sarmenstorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Martin, von Büttikon, in Sarmenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Villmergen].