Informazioni su Yanik Kloter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yanik Kloter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005634247, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verein Radio 3FACH, in Luzern, CHE-104.070.997, Verein (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005389840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kloter, Yanik, von Zug, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Melanie, von Niederbipp, in Luzern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Inderbitzin, Lea, von Muotathal, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuthard, Jessica, von Merenschwand, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeyrek, Ilayda, von Hergiswil (NW), in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4063507, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verein Radio 3FACH, in Luzern, CHE-104.070.997, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Angela, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kloter, Yanik, von Zug, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber, Melanie, von Niederbipp, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3663957, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verein Radio 3FACH, in Luzern, CHE-104.070.997, Verein (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, Publ. 2425697).
Statutenänderung:
09.06.2017.
Zweck neu:
Der Verein Radio 3FACH verfolgt den Zweck a) eines nicht-kommerz- und nicht-gewinnorientierten lokalen Rundfunksenders. b) eines Ausbildungsradios. Es fördert einerseits junge, 15 bis 25-jährige Journalismusinteressierte. Als Radio bietet 3FACH diesen eine Plattform und Möglichkeit Redaktions- und Moderationserfahrung zu sammeln und aktiv an der Gestaltung von Radio 3FACH mitzuwirken. Andererseits bieten die Geschäftsleitungsstellen ausschliesslich Personen, die nicht älter als 30 Jahre alt sind, erste Berufserfahrungen in Leitungsfunktionen der Bereiche Marketing, Kommunikation, Organisations- und Personalführung, Administration, Booking, Musikredaktion, Ausbildungsleitung und Programmleitung. c) eines Jungendradios. Es sendet für Jugendliche relevante Inhalte zu den Themen Politik, Gesellschaft, Kultur sowie Musik und informiert über regionale Geschehnisse. d) eines Kulturradios. Es bietet der Arbeit regionaler und nationaler Musik- und Kulturschaffender eine Plattform. e) eines Kulturveranstalters. f) eines Kulturförderers (jährliche Preisverleihung des Kick Ass Award). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cotting, Matthias, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Angela, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glur, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mutter, Kilian, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Alice, von Horw, in Luzern, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kloter, Yanik, von Zug, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Konrad, Samuel, von Horw, in Adligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stettler, Moritz, von Landiswil, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle.