Informazioni su Sonja Klee-Wegmüller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonja Klee-Wegmüller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1141705, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
W. Krebs Immobilien AG, in Safnern, CH-073.3.015.099-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671604).
Statutenänderung:
04.10.2013. Gemäss Erklärung vom 04.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klee-Wegmüller, Sonja, von Vechigen, in Evilard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seewer, Anton, von Plasselb, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri bei Bern];
Krebs, Eric Attila, von Rüeggisberg, in Safnern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2949608, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
W. Krebs Immobilien AG, bisher in Aegerten, CH-073.3.015.099-0, Betrieb eines Baugeschäftes und Vermögensverwaltung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2003, S. 3, Publ. 1012500).
Statutenänderung:
13.07.2005.
Sitz neu:
Safnern.
Domizil neu:
Rainstrasse 52, 2553 Safnern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klee-Wegmüller, Sonja, von Vechigen, in Evilard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Safnern, Mitglied und Geschäftsführerin].
Numero di pubblicazione: 1012500, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
W. Krebs Immobilien AG, in Aegerten, Mattenstrasse 1, 2558 Aegerten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2003.
Zweck:
Betrieb eines Baugeschäftes und Vermögensverwaltung, inbesondere von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke verwalten, erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von der erloschenen Kommanditgesellschaft 'Krebs & Cie.', in Aegerten, gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 29.04.2003 und Bilanz per 31.12.2002 Aktiven von CHF 14'568'156.84 (inkl. Grundstücke Aegerten-Grundbuchblatt Nr. 233, 450, 583, 594, 770, Safnern-Grundbuchblatt Nr. 293, Schwadernau-Grundbuchblatt Nr. 189, Lommiswil-Grundbuchblatt Nr. 855, 857, 858, 864 - 885, 43, 44, 306 und 846) und Passiven von CHF 14'290'155.75 zum Preis von CHF 278'001.09, wofür 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 28'001.09 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Seewer, Anton, von Plasselb, in Tramelan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klee-Wegmüller, Sonja, von Vechigen, in Safnern, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs-Camisa, Claudia, von Rüeggisberg, Wolfwil und Kappel SO, in Safnern, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T & R AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.