Informazioni su Ernst Klauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ernst Klauser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Klauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005887717, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Portofino Management AG, in Pratteln, CHE-431.222.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986158).
Firma neu:
Portofino Management AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Ernst, von Schmiedrued, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004986158, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Portofino Management AG, in Pratteln, CHE-431.222.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899686).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Ernst, von Schmiedrued, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3743861, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Welltravel International AG, in Winterthur, CHE-391.516.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2016, Publ. 2602853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauser, Ernst, von Schmiedrued, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wellstein, Philipp, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].