Informazioni su Sergej Klammer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sergej Klammer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004850466, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dorungo AG, bisher in Rorschacherberg, CHE-357.174.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2579647).
Statutenänderung:
06.02.2020.
Firma neu:
Klammer AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Klammer Ltd) (Klammer SA).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Breitensteinstrasse 49a, 8037 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Architekturdienstleistungen und Dienstleistungen im Bereich Kunst. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 13.01.2012 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft verfügt über ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Specker, Florian, von Fischingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kästli, Daniel, von St. Margrethen, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiratzki, Peter Igor, von Wila, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klammer, Sergej, von Rorschach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3072641, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bhend,klammer dipl. architekten eth, in Zürich, CHE-110.293.844, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 14.11.2003, S. 20, Publ. 1259532).
Domizil neu:
Malzstrasse 21, 8045 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klammer, Sergej, von Rorschach, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rorschacherberg].
Numero di pubblicazione: 1259532, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bhend,klammer dipl. architekten eth, in Zürich, Hardstrasse 219, 8005 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.07.2003.
Zweck:
Architektur Planung.
Eingetragene Personen:
Bhend, Christof, von Beatenberg, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Klammer, Sergej, von Rorschach, in Rorschacherberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.