Informazioni su Christopher McDonald Kirk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher McDonald Kirk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2257053, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
bluesign technologies ag, in St. Gallen, CHE-105.691.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1868249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirk, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dupont, Pierre-Yves, von Lancy, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5798744, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
bluesign technologies ag, in St. Gallen, CH-320.3.048.904-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 13, Publ. 4580608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildschek, Werner, von Tartar, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobin, Richard Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ng, Kwok Wang, von Genf, in Le Grand-Saconnex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kirk, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Beat, von Winterthur, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4331244, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SGS Société Générale de Surveillance SA, in Zürich, CH-020.9.001.940-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 25, Publ. 3896254).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: Statuten geändert am: 15.12.2004].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: Handelsregisteramt des Kantons Genf].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Bemerkungen zum Hauptsitz neu:
Identifikationsnummer: CH-660.0.172.975-8.
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personalangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollenweider, Jacques, von Lausanne, in Mies, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Elvira, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bettini, Marcello, von Muralto, in Locarno, mit Kollektivprokura zu zweien;
Korn, Peter, von Niederglatt, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rombaldi, Stéphane, von Sion, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gris, Françoise, von Lancy, in Vernier, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herren, Frédéric, von Meyriez, in Anières, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Christine, von Duillier, in Duillier, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kirk, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mieville, Laurent, von Essertines-sur-Yverdon, in Belmont-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.