Informazioni su Dr. Markus Kirchgeorg-Malloth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Markus Kirchgeorg-Malloth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004576156, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Mondiana AG, in St. Moritz, CHE-160.680.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934859).
Domizil neu:
Via San Gian 40A, 7500 St. Moritz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchgeorg-Malloth, Markus, von Rossa, in Pontresina, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steurer, Otto, von Berneck, in Balgach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3934859, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Mondiana AG, in St. Moritz, CHE-160.680.321, Via Aruons 29, 7500 St. Moritz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von Pferdesport und anderer Veranstaltungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kirchgeorg-Malloth, Markus, von Rossa, in Pontresina, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Silvio Martin, von Ochlenberg, in St. Moritz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer;
Barino, Siro, von Vacallo, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertel, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steurer, Otto, von Berneck, in Balgach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Daniel, von Uster, in Galgenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roger Tobler Treuhand (CHE-109.356.194), in St. Moritz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2324551, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Immobilien Malloth AG, in St. Moritz, CHE-103.681.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2009, S. 9, Publ. 5255286). Gemäss Erklärung vom 08.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchgeorg-Malloth, Dr. Markus, von Rossa, in Pontresina, mit Kollektivprokura zu zweien;
Malloth-Mori, Anita, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RBT AG (CH-350.3.004.302-0), in St. Moritz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malloth, Markus, von Rossa, in Schwerzenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kirchgeorg-Malloth, Brigitte, von Rossa, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien].