Informazioni su Robert Kindler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Kindler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4321195, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Kindler Immobilien AG, in Stans, CHE-114.907.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2012, Publ. 6895048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kindler-Hemund, Gertrud, von Bolligen, in Unterbözberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindler, Patrick, von Bolligen, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterbözberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kindler, Robert, von Bolligen, in Bözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterbözberg, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 995103, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kindler's GK Möbel AG, in Gebenstorf, CHE-100.225.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6921872). [Gemeindefusion vom 01.01.2013].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindler, Patrick, von Bolligen, in Bözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterbözberg];
Kindler, Gertrud, von Bolligen, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterbözberg];
Kindler, Robert, von Bolligen, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterbözberg].
Numero di pubblicazione: 918923, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kindler Möbel en gros, in Unterbözberg, CHE-110.430.288, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 68 vom 22.03.1978, S. 892).
Sitz neu:
Bözberg. Gemeindefusion vom 01.01.2013.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindler, Robert, von Bolligen, in Bözberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterbözberg];
Kindler, Gertrud, von Bolligen, in Bözberg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterbözberg].