Informazioni su Remo Kindler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Remo Kindler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1299749, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Möbel Kindler AG, in Schinznach-Dorf, CHE-110.303.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 2, Publ. 5171986).
Sitz neu:
Schinznach. Gemeindefusion vom 01.01.2014.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindler-Buess, Johanna, von Bolligen, in Schinznach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schinznach Dorf];
Kindler, Remo, von Bolligen, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schinznach Dorf].
Numero di pubblicazione: 5171986, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Möbel Kindler AG, in Schinznach-Dorf, CH-400.3.024.867-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2008, S. 2, Publ. 4621250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kindler, Walter, von Bolligen, in Schinznach Dorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindler-Buess, Johanna, von Bolligen, in Schinznach Dorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Kindler, Remo, von Bolligen, in Schinznach Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Villnachern, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1274290, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Möbel Kindler AG, in Schinznach-Dorf, Degerfeldstrasse 7, 5107 Schinznach Dorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.10.2003.
Zweck:
Handel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen, Betrieb einer Polsterwerkstätte, Vertrieb von Accessoires für den Wohnbereich, ferner Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Raumgestaltung, Wohnberatung und Planung;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Kindler Möbel + Bettenstudio', in Schinznach Dorf, gemäss Bilanz per 30.06.2003 mit Aktiven von CHF 294'779.61 und Passiven von CHF 147'326.70, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 47'452.91 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kindler, Walter, von Bolligen, in Schinznach Dorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kindler-Buess, Johanna, von Bolligen, in Schinznach Dorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kreis, André, von Zürich und Zihlschlacht, in Othmarsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kindler, Remo, von Bolligen, in Villnachern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Mythen Treuhand- und Verwaltungs AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.