Informazioni su Claus-Werner Kilgus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claus-Werner Kilgus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005647137, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Claus-Werner Kilgus & Cie, in Altdorf (UR), CHE-104.078.208, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935815).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilgus, Claus-Werner, von Dallenwil, in Unterschächen, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dallenwil];
Schupp, Brigitte Rosalie, von Dallenwil, in Unterschächen, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2947149, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
CINTO AG, bisher in Wolfenschiessen, CHE-107.430.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, Publ. 4903910).
Statutenänderung:
05.07.2016.
Sitz neu:
Altdorf (UR).
Domizil neu:
Tellsgasse 2a, 6460 Altdorf UR.
Zweck neu:
Verwaltung von Vermögenswerten aller Art bzw. Investitionen in Finanzinstrumente;
kann Liegenschaften erwerben, veräussern, vermitteln und überbauen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilgus, Claus-Werner, von Dallenwil, in Dallenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janssen-Lüthi, Doris, von Linden, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 4395328, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Claus-Werner Kilgus & Cie, in Hergiswil NW, CH-150.2.000.136-8, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2008, S. 9, Publ. 4386314).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilgus, Claus-Werner, von Dallenwil, in Dallenwil, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].