Informazioni su Dr. Urs Bernhard Peter Kientsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Urs Bernhard Peter Kientsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005299140, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TESARO Bio GmbH, in Zug, CHE-291.970.525, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2020, Publ. 1004862201).
Firma neu:
TESARO Bio GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TESARO Bio SARL en liquidation) (TESARO Bio LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.09.2021 aufgelöst. Mit Erklärung vom 13.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächli-Meyrat, Caroline Franziska, von Tramelan, in Steffisburg, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kientsch, Urs Bernhard Peter, von Bern, in Ittigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sunderer, Tobias Michael, von Ostermundigen, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004862201, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TESARO Bio GmbH, in Zug, CHE-291.970.525, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arfelt, Lene Rose, dänische Staatsangehörige, in Walchwil, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Noaman, Ayman, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächli-Meyrat, Caroline Franziska, von Tramelan, in Steffisburg, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kientsch, Urs Bernhard Peter, von Bern, in Ittigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sunderer, Tobias Michael, von Ostermundigen, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004719533, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Adechsa GmbH, in Baar, CHE-107.910.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, René, von Walterswil BE, in Grossaffoltern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächli-Meyrat, Caroline, von Tramelan, in Steffisburg, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Sitbon, Caroline, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Sunderer, Tobias Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kientsch, Urs Bernhard Peter, von Bern, in Ittigen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.