Informazioni su Helmut Kendlbacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Helmut Kendlbacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3651601, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Werdenberger Schloss-Festspiele Genossenschaft (WSFG), in Buchs SG, CHE-101.757.810, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2468417).
Statutenänderung:
09.06.2017.
Domizil neu:
c/o Hans Böni, Am Logner 9, 9470 Werdenberg.
Zweck neu:
Bereicherung des regionalen Kulturlebens mit Musiktheater, Konzerten oder ähnlichen Veranstaltungen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat Anteilschein/e zu übernehmen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kendlbacher, Helmut, von Gams, in Gams, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlegel, Walter, von Wartau, in Grabs, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Daniel, von Wartau und Pfäffikon, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frick, Katrin, von Sennwald und Küsnacht ZH, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tinner, Beat, von Wartau und Sennwald, in Azmoos (Wartau), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusterholtz, Roger, von Grabs, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engler, Annemarie, von Sarnen und Sevelen, in Sevelen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippuner, Rudolf, von Grabs, in Grabs, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böni, Hans, von Amden, in Werdenberg (Grabs), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bont, Kuno, von Oberriet SG, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Silvia, von Appenzell, in Buchs SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Verena, genannt Vreni, von Winterthur, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1875921, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Montagen AG TCH, in Wartau, CHE-107.900.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1866219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kendlbacher, Helmut, von Gams, in Gams, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kendlbacher, Anna Rosa, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1866223, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NK New Knowledge AG, in Sennwald, CHE-109.055.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1810481). Gewisse Handlungen können nur unter Mitwirkung des Sachwalters vorgenommen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kendlbacher, Helmut, von Gams, in Gams, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kendlbacher, Anna Rosa, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girschweiler, Jürg, von Stäfa, in Stäfa, Sachwalter, mit Einzelunterschrift [bisher: Sachwalter ohne Zeichnungsberechtigung].