Informazioni su Peter Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5709638, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft, in Bern, CH-035.5.005.270-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 5, Publ. 5611350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hew, Florian Dr., von Klosters-Serneus, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinzer, Peter, von Muotathal, in Fiesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Jürg, von Zürich, in Arni-Islisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gwerder, Sepp, von Muotathal, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Peter, von Wädenswil und Mandach, in Wädenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Silvestri, Josef, von Stein AG, in Itingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Peter, von Trimbach und Adligenswil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berchtold, Michel, von Riederalp, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Merz, Renato, von Brugg, in Frick, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenthal, Paul, von Eisten, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gembler, Nadine, von Eptingen, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kötter, Thomas, von Schluein, in Bättwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzli, Klaus, von Ostermundigen, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Micheloud, Antoine, von Vex, in Moléson-sur-Gruyères, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schucan, Gian-Mattia, von Zuoz, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uhlmann, Monika, von Trub, in Kehrsatz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmerli, Michael, von Oftringen, in Nussbaumen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5067664, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CPV/CAP Coop Personalversicherung, in Basel, CH-270.5.000.060-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 6, Publ. 4982116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troxler, Kurt, von Pfeffikon, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barresi, Lino, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Peter, von Wädenswil und Mandach, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zenger, Patrick, von Oberstocken, in Salavaux, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Andreas, von Trub, in Cugy VD, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carrara-Bertoli, Aida, von Miglieglia, in Canobbio, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gembler, Nadine, von Eptingen, in Muttenz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3004760, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CPV/CAP Coop Personalversicherung, in Basel, CH-270.5.000.060-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2004, S. 4, Publ. 2494970).
Statutenänderung:
25.05.2005. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Maria, von Genf, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Höhener, Clemens, von Appenzell, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Peter, von Wädenswil und Mandach, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederer, Richard, von Wolfhalden, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zenger, Patrick, von Oberstocken, in Salavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.