Informazioni su Karin Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Karin Keller
Ultimi comunicati FUSC: Karin Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6178254, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
B1 Holding GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.010.499-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2006, S. 11, Publ. 3353556).
Statutenänderung:
19.05.2011.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.4.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Roland, von Kerns und Sargans, in Greppen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Karin, von Wynigen, in Küssnacht SZ, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Da Ronche, Siegfried, von Wohlen bei Bern, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3300342, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
StorageWorx GmbH, Sitz Risch, CH-170.4.005.533-9, Erbringung von IT-Dienstleistungen, GmbH (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2005, S. 16, Id. 2806228).
Statutenänderung:
14.03.2006.
Firma Neu:
Welldoo GmbH.
Zweck Neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Eingetragene Personen Neu:
Da Ronche, Siegfried, Heimat Wohlen bei Bern, in Küssnacht SZ, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 15'000;
Keller, Karin, Heimat Wynigen, Wynigen, in Küssnacht SZ, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 5'000.
Gelöscht:
[Schweizer, Ulrich Werner, Heimat Worb, in Buonas, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000];
[Engeli, Wilhelm Othmar, Heimat Berg TG, in Wuppenau, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000].