Informazioni su Josef Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2482915, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Josef Keller AG, in Wil SG, CHE-102.019.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7222012).
Statutenänderung:
10.11.2015.
Firma neu:
rellek immobilien ag.
Zweck neu:
Erwerb, Verwalten und Veräusserung von Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Josef, von Waldkirch, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nick-Steiger, Karl Heinz, von Triengen, in Uzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inspecta Treuhand AG (CH-320.3.005.445-0), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Janine, von Waldkirch, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Guido, von Waldkirch, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3195680, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Josef Keller AG, in Wil SG, CH-320.3.013.436-5, Oberflächenbehandlung von verschiedenen Materialien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2002, S. 11, Publ. 453318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser-Keller, Ernst, von Quarten, in Wil SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Josef, von Waldkirch, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Josef Keller AG, in Wil SG, Oberflächenbehandlung von verschiedenen Materialien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2001, S. 8071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Twiddy, Andrew, von Niederbüren, in Wilen bei Wil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Josef, von Waldkirch, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiller, Stephan, von Waldkirch, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), mit Kollektivprokura zu zweien.