Informazioni su Hiroshi Kawagoe
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hiroshi Kawagoe
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004533440, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Global Legal Entity Identifier Foundation, in Basel, CHE-200.595.965, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cousins, Arthur, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kawagoe, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lim, Hyoung-Seok, der Republik Korea Staatsangehöriger, in Seoul (KR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chun, Chang Min, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Goyang-si (KR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nakatake, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singer Saul, Monica Juana, südafrikanische Staatsangehörige, in Kapstadt (ZA), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1648887, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Global Legal Entity Identifier Foundation (Global Legal Entity Identifier Stiftung), in Basel, CHE-200.595.965, c/o Gebert Rüf Stiftung, Bäumleingasse 22, 4051 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.06.2014.
Zweck:
Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert. Die Stiftung hat zum Zweck, der operative Arm eines globalen Systems zur Identifikation von Rechtspersonen zu sein. Auf nicht gewinnorientierter Basis soll sie die Einführung einer weltweit anwendbaren Identifikation der Rechtsperson (Legal Entity Identifier - 'LEI') in Form eines Referenzcodes unterstützen, der an Finanzgeschäften beteiligte Rechtspersonen eindeutig identifiziert. Die Stiftung soll so dazu beitragen, zahlreiche Ziele im Hinblick auf die Stabilität des Finanzsektors zu erreichen, wie besseres Risikomanagement, bessere Einschätzung von Risiken auf Mikro- und Makroebene, Erleichterung einer geordneten Abwicklung, Begrenzung von Marktmissbräuchen und Finanzbetrug, generell höhere Qualität und Genauigkeit von Finanzdaten. Darüber hinaus sollen die Zwecke erfüllt werden, die in der Regulatory Oversight Committee-Charta vom 5. November 2012 und im von der G20 genehmigten Bericht 'A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets' des Financial Stability Board vom 8. Juni 2012 festgehalten sind. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Hartsink, Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chodos, Sergio, argentinischer Staatsangehöriger, in Washington (WA/US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chen, Bo, chinesischer Staatsangehöriger, in Bejing (CN), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Gelnhausen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathur, Ravi, indischer Staatsangehöriger, in Gurgaan (IN), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kawagoe, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lim, Hyoung-Seok, der Republik Korea Staatsangehöriger, in Seoul (KR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Almubarak, Nabil, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Riyadh (SA), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cousins, Arthur, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Johannesburg (ZA), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütterle, Bruno, von Bad Ragaz, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keser, Ayhan, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taggart, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Edelstein, Howard, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braswell, Jefferson, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Francisco (CA/US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doyle, Robin, amerikanische Staatsangehörige, in Montclair (NJ/US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smucker, Timothy, amerikanischer Staatsangehöriger, in North Laureance (OH/US), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.