Informazioni su Dr. Rudolf Kaufmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Rudolf Kaufmann
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Rudolf Kaufmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4299555, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Singenberger Fenster GmbH, bisher in Herisau, CHE-284.740.210, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013Publ. 949711).
Gründungsstatuten:
10.01.2011.
Statutenänderung:
05.06.2018.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Unterstrasse 58, 9000 St. Gallen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten. ].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Singenberger, Roger, von Bischofszell, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und mit 66 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: von Fischingen, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und mit 17 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Kaufmann, Rudolf, von Grindelwald, in Rheineck, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 200.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: 4055993, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Samar AG, in Herisau, CHE-112.309.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, Publ. 6011572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Dr. Rudolf, von Grindelwald, in Teufen (AR), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rempfler, Werner, von Appenzell, in Eggersriet, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3518227, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
BILA Gastro GmbH, in Walzenhausen, CHE-110.546.212, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Dr. Rudolf, von Grindelwald, in Rheineck, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .