Informazioni su Helgard Kaufmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Helgard Kaufmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005464344, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Orbas Unternehmensberatungs AG in Liquidation, in Zürich, CHE-103.297.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195163).
Statutenänderung:
28.04.2022.
Firma neu:
Orbas Unternehmensberatungs AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 28.04.2022 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 04.11.2019 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.11.2019 aufgelöst.]. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 28.04.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orbas Treuhand AG (CHE-106.611.125), in Zürich, Liquidatorin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Wilhelm, von Knutwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Helgard, von Knutwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4239505, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Orbas Treuhand AG, in Zürich, CHE-106.611.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, Publ. 3589639).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Sabine, von Knutwil, in Leuggern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Helgard, von Knutwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3589639, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Orbas Treuhand AG, in Zürich, CHE-106.611.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2012, Publ. 6697180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Helgard, von Knutwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Sabine, von Knutwil, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.