Informazioni su Roland Kastner
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Kastner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1640701, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Europoles Suisse GmbH, in Glarus Nord, CHE-108.517.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2012, Publ. 6822310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kastner, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Reichertshofen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dengler, Klaus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Berngau (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Rödl & Partner (Schweiz) GmbH (CHE-113.897.435)[CH-020.4.036.500-5], in Unterengstringen, Revisionsstelle [bisher: Rödl & Partner (Schweiz) GmbH (CH-020.4.036.500-5)].
Numero di pubblicazione: 6347666, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Nivatec Europoles GmbH, in Glarus Nord, CH-160.4.003.167-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, S. 0, Publ. 6221984).
Statutenänderung:
20.09.2011.
Firma neu:
Europoles Suisse GmbH. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 05.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuillemin, René, von Thalwil und Renan BE, in Mollis (Glarus Nord), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kastner, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Reichertshofen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wimmer, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Sengenthal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Christian, von Flums, in Flums, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Soeken, Alper, von Wald, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dengler, Klaus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Berngau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rödl & Partner (Schweiz) GmbH (CH-020.4.036.500-5), in Unterengstringen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3754538, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Nivatec GmbH, in Mollis, CH-160.4.003.167-5, Unterhalt und Revisionen von Maschinen und Anlagen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2006, S. 8, Publ. 3307306).
Statutenänderung:
19.01.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganahl, Marc, von Mörschwil, in Wolfhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Christian, von Flums, in Flums, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--];
Vuillemin, René, von Thalwil und Renan BE, in Mollis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--];
Kastner, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Reichertshofen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Pfleiderer Europoles Holding GmbH, in Neumarkt i.d. OPf. (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 60'000.--.