Informazioni su Anna Maria Kaspar-Bolt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anna Maria Kaspar-Bolt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005199964, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
AIM Kaspar GmbH, in Oberkirch, CHE-105.230.335, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S.11, Publ. 5025216).
Firma neu:
AIM Kaspar GmbH in Liq..
Weitere Adressen:
AIM Kaspar GmbH in Liq., c/ Samuel Kaspar, Grünfeldpark 6, 6208 Oberkirch LU. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25.05.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaspar-Bolt, Samuel, von Oberkulm, in Oberkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Kaspar-Bolt, Annemarie, von Oberkulm, in Oberkirch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005081965, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Leben im Alter Oberkirch AG, in Oberkirch, CHE-207.787.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaspar-Bolt, Anna Maria, von Oberkulm, in Oberkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger-Müller, Luitgardis, von Nottwil, Sursee und Oberegg, in Oberkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Von der Crone, Gunther, von Stäfa und Basel, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder Vizepräsidentin];
Willimann, Markus, von Rickenbach (LU) und Eich, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder Vizepräsidentin];
Dal Bosco, Mauro, von Ruswil, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder Vizepräsidentin].
Numero di pubblicazione: 5025216, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
AIM Kaspar GmbH, bisher in Gränichen, CH-400.4.020.800-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.1999 S. 6659).
Statutenänderung:
8.05.2009.
Sitz neu:
Oberkirch.
Domizil neu:
Grünfeldpark 6, 6208 Oberkirch.
Zweck:
Erbringen, Vermarkten und Vermitteln von Engineering und Beratungsdienstleistungen sowie Handel mit Produkten zur Ergänzung des Dienstleistungsangebots;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen mit eingeschriebenem Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaspar-Bolt, Samuel, von Oberkulm, in Oberkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--];
Kaspar-Bolt, Annemarie, von Oberkulm, in Oberkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Gränichen, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--].