Informazioni su Martin Kallen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Kallen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006130972, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mechatec GmbH, bisher in Spreitenbach, CHE-109.796.682, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005743030).
Statutenänderung:
06.09.2024.
Firma neu:
Brüchsel Mechatec GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Buckhauserstrasse 34, 8048 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böll, Heinrich, von Dagmersellen, in Spreitenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kallen, Martin, von Frutigen, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pira, Butrint, kosovarischer Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005804534, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen, in Wettingen, CHE-104.032.755, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Gabriel, von Ruswil, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kallen, Martin, von Frutigen, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Ellen, von Villigen, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Carima, von Langnau im Emmental, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Andrea, von Wohlenschwil, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Daniel, von Schneisingen, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidmeister, Lea, von Arni (AG), in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser, Luca, von Neuenhof, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004657217, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Kanzlerhäuser Wettingen, in Wettingen, CHE-104.032.755, Genossenschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capaul, Mario, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riolo, Andrea, von Zürich, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vontobel, Roland, von Gossau (SG), in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duss, Gabriel, von Ruswil, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kallen, Martin, von Frutigen, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Carima, von Langnau im Emmental, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.