Informazioni su Melchior Kalbermatten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Melchior Kalbermatten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005342254, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LA-BAS AG, in Zug, CHE-257.972.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, S.0, Publ. 1584265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatten, Melchior, von Stalden VS, in Erde, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Christophe, von Stalden (VS), in Aeugst am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bonstetten];
Kalbermatten, Brigitte, von Stalden (VS), in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1603519, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Coop Patenschaft für Berggebiete Genossenschaft, in Basel, CHE-103.867.467, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6730446).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koellreuter, Andreas, von Aesch BL und St. Gallen, in Aesch BL, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Melchior, von Stalden VS, in Conthey, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Dr. Irene, von Zürich, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974.6)];
Bontognali, Livio, von Poschiavo, in Gossau SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Beat, von Schwarzenberg, in Buochs, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6751920, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hotel Fafleralp AG, in Zug, CH-660.0.011.923-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, Publ. 6444068).
Statutenänderung:
08.06.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 368'000.00 [bisher: CHF 360'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 368'000.00 [bisher: CHF 360'000.00].
Aktien neu:
3'680 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 3'600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatten, Melchior, von Stalden VS, in Conthey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zago Treuhand AG, in Schübelbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU (Klein- und Mittelunternehmen) Treuhand und Revisions AG (CH-217.0.138.672-1), in Schübelbach, Revisionsstelle;
Jaggi, Leander, von Wiler (Lötschen), in Brig-Glis, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Naters];
Kalbermatten, Christophe, von Stalden VS, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Jeitziner-Henzen, Aloysia, von Wiler (Lötschen) und Blatten, in Villmergen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.