Informazioni su Markus Kaiser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Kaiser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3697630, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rheopherese Zentrum St. Gallen AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.808-4, Betrieb, Verwaltung, Betreuung und Beratung von ärztlichen/medizinischen Einrichtungen und Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2005, S. 8, Publ. 2986320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Markus, von Zürich, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zindel Brauchli, Iris, von Sargans und Glarus, in St. Gallen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3075060, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
LUNA Sport Marketing GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.054.919-6, Durchführung und Veranstaltung von Werbe- und Marketingaktivitäten aller Art, insbesondere im Bereich des Sports, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2004, S. 9, Publ. 2151096).
Statutenänderung:
29.09.2005.
Firma neu:
StarFactory International Sportmanagement (Schweiz) GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(StarFactory International Sportmanagement (Suisse) Sàrl) (StarFactory International Sportmanagement (Switzerland) Ltd liab. Co).
Zweck neu:
Sport- und Projektmanagement und damit zusammenhängende Unternehmensberatung, Werbe- und Marketingaktivitäten aller Art insbesondere im Bereich des Sports, Durchführung von Kursen und Seminaren im Sport- und Unternehmensbereich, Durchführung von Vermittlungs- und Provisionsgeschäften, Übernahme und kommerzielle Vertretung von Lizenzen, Patenten und Schutzrechten, Handel aller Art sowie private Arbeitsvermittlung im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Markus, von Zürich, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Hanno, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
ELUTRA STIFTUNG, in Vaduz (LI), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hofstetter, Hans, von Wildhaus, in Rehetobel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 2986320, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rheopherese Zentrum St. Gallen AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.808-4, c/o Tagesklinik Prof. Dr. med. A. Bangerter AG, Rosenbergstrasse 32, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.08.2005.
Zweck:
Betrieb, Verwaltung, Betreuung und Beratung von ärztlichen/medizinischen Einrichtungen und Unternehmen auf dem Gebiet der extrakorporalen Blutbehandlung im In- und Ausland sowie Erwerb, Anwendung, Marketing und Vertrieb von medizinischen Technologien, Geräten und Artikeln aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Erdtracht, Dr. Bernard, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Markus, von Zürich, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auer, Dr. Andreas, von St. Gallen und Zürich, in St. Gallen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger + Partner AG, in Rorschach, Revisionsstelle.