Informazioni su André Kaeser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Kaeser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3368684, Ufficio del registro di commercio Vallese
TSA Telecom SA, à Sion, CH-626.9.003.574-5, etude, fabrication, vente, installation, exploitation, location et maintenance d'appareils et de systèmes dans les domaines des télécommunications, succursale (FOSC no 112 du 13.06.2005, p. 18, publ. 2879198).
avec siège principal à:
Lausanne.
Personnes et signatures radiées:
Kaeser, André, de Bösingen, à Villars-sur-Glâne, directeur général, avec signature collective à deux;
Regli, Pierre-Alain, de Hallau, à Commugny, avec signature collective à deux;
Grandjean, René, de Buttes, à Cugy VD, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Couchepin, Gaspard, de Martigny, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux;
Henny Shabestary, Geneviève, de Le Mont-sur-Lausanne, à Pully, avec signature collective à deux;
Rouiller-Monnay, Christian, de Troistorrents, à Bussigny-près-Lausanne, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3331734, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TSA Telecom S.A., in Bolligen, CH-035.9.021.417-5, Entwicklung, Fabrikation usw. von Geräten und Systemen in den Bereichen Telekommunikation usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 81 vom 30.04.2003, S. 3, Publ. 969794).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaeser, André, von Bösingen, in Villars-sur-Glâne, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grandjean, René, von Buttes, in Cugy VD, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli, Pierre-Alain, von Hallau, in Commugny, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Couchepin, Gaspard, von Martigny, in Martigny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henny Shabestary, Geneviève, von Le Mont-sur-Lausanne, in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rouiller-Monay, Christian, von Troistorrents, in Bussigny-près-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 856878, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TSA Telecom S.A., in Bolligen, Entwicklung, Fabrikation usw. von Geräten und Systemen in den Bereichen Telekommunikation usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.1999, S. 7616).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Statuten Hauptsitz:
[Streichung der Statutendaten, weil nicht zum Eintragungstext der Zweigniederlassung gehörend] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 29.07.1999] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 09.12.1996].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Artifoni, René, von Lausanne, in Lausanne, Sub-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pilloud, Gérard, von Châtel-Saint-Denis, in Châtel-Saint-Denis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Roulet, François, von Neuchâtel, in Porrentruy, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Jean-François, von Lausanne, in Pully, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Generaldirektor];
Kaeser, André, von Bösingen, in Villars-sur-Glâne, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grandjean, René, von Buttes, in Cugy VD, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli, Pierre-Alain, von Hallau, in Commugny, mit Kollektivunterschrift zu zweien.