Informazioni su Edwin Käppeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edwin Käppeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2968139, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sozialfonds suissetec, in Zürich, CHE-111.704.583, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, Publ. 1014565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frehner, Rolf, von Urnäsch, in Liestal, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppeli, Edwin, von Mühlau und Cham, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovannelli, Vincenzo, von Eglisau, in Oberdorf SO, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Daniel, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-320.3.013.109-0)].
Numero di pubblicazione: 2891275, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Trocken Express AG, in Cham, CHE-212.048.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, Publ. 2176281).
Firma neu:
Trocken Express AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.05.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Edwin, von Cham, in Cham, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2586321, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spida Personalvorsorgestiftung, in Zürich, CHE-109.733.782, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boullanger, Bruno, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käppeli, Edwin, von Mühlau und Cham, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Daniel, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mettler, Hans-Joachim, von Urnäsch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].