Informazioni su Andreas Kämpfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Kämpfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2200973, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Landshut, Genossenschaft, in Bätterkinden, CHE-105.791.326, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1712271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämpfer, Andreas, von Walterswil BE, in Wiler bei Utzenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Hans Peter, von Rumendingen, in Utzenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
König, Ulrich, von Deisswil bei Münchenbuchsee, in Limpach (Fraubrunnen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Limpach, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyss, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Arni BE, in Brügglen (Buchegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4680492, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Landi Landshut, in Bätterkinden, CH-053.5.001.179-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2006, S. 3, Publ. 3334316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Ernst, von Lützelflüh, in Bätterkinden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Andreas, von Kirchdorf BE, in Kräiligen (Gemeinde Bätterkinden), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Affolter, Kurt, von Schalunen, in Unterramsern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fenaco, Genossenschaft, in Bern, Revisionsstelle;
Glauser, Hans-Rudolf, von Rüti bei Lyssach, in Utzenstorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raval, Robert, von Alle, in Zauggenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kämpfer, Andreas, von Walterswil BE, in Wiler bei Utzenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Christen, Hans Peter, von Rumendingen, in Utzenstorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Christen, Hanspeter, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fischer, Samuel, von Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
König, Ulrich, von Deisswil bei Münchenbuchsee, in Limpach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2423722, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alters- und Pflegeheim Frienisberg, in Seedorf BE, CH-073.5.000.060-5, Aufnahme von Personen, die nicht in der Lage sind oder es nicht mehr wünschen, ihr Leben selbständig zu führen, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2000, S. 4328).
Statutenänderung:
22.01.2004.
Firma neu:
Wohn- und Pflegeheim Frienisberg.
Zweck neu:
Das Heim dient der Aufnahme von Personen, die nicht in der Lage sind oder es nicht mehr wünschen, ihr Leben selbständig zu führen. Besondere Berücksichtigung finden betagte, pflegebedürftige, geistig und/oder körperlich behinderte Menschen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Fritz, von Zollikofen, in Heimisbach (Trachselwald), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzig-Mellenberger, Elisabeth, von Obersteckholz, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl, Peter, von Vechigen, in Spiegel bei Bern, Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geering-Aragno, Marie-Thérèse, von Basel, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Markus, von Utzenstorf, in Fraubrunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Vizepräsident des Verwaltungs-Ausschusses];
Haldimann, Franz Dr., von Signau, in Burgdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungs-Ausschusses];
Bigler-Stauffer, Therese, von Worb, in Frienisberg (Seedorf BE), Sekretärin (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachmann, Véronique, von Bottenwil, in Burgdorf, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geiser-Gloor, Lilo, von Langenthal, in Hasle-Rüegsau (Hasle bei Burgdorf), Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kämpfer, Andreas, von Walterswil BE, in Wiler bei Utzenstorf, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schüpbach, Andreas, von Zäziwil, in Huttwil, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.