Informazioni su Adalbert Kälin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adalbert Kälin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6121832, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung der schweizerischen Schuljugend zur Erhaltung des Schlachtfeldes von Morgarten, in Schwyz, CH-130.0.000.654-1, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.1995, S. 2229).
Urkundenänderung:
25.01.2010.
Domizil neu:
bei Amt für Kultur, Kollegiumstrasse 30, 6431 Schwyz.
Organisation neu:
Stiftungsrat mit 6 Mitgliedern und Rechnungsprüfer. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 26.2.2010 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Adalbert, von Einsiedeln, in Küssnacht am Rigi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Hildegard, von Ennetmoos, in Sattel, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horat, Dr. Erwin, von Schwyz, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Martin, von Sattel, in Sattel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Friedrich, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Res, von Wimmis, in Emmetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lothenbach, Lenz, von Weggis, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüönd-Bürgi, Luzia, von Schwyz, in Brunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2361162, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Schwyzer, zäme ha!, in Tuggen, CH-130.0.003.456-6, Das Zusammenleben im Kantons Schwyz fördern und verbessern, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 25.01.1993, S. 381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Eugen, von Altendorf, in Altendorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Albert, von Rothenthurm, in Steinen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kyd, Res, von Ingenbohl, in Brunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gössi, Ruedi, von Küssnacht am Rigi, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Adalbert, von Einsiedeln, in Küssnacht am Rigi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüönd, Wolfgang, von Sattel, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinegger, Albert, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stössel, Jost, von Ingenbohl, in Brunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.