Informazioni su Erich Kähr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erich Kähr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005480601, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerische Elektro Elite Consulting AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-101.225.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kähr, Erich, von Lauperswil, in Studen BE, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreiber, Claude Mathias, von Winterthur, in Murten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005462370, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerische Elektro-Einkaufs-Vereinigung eev Genossenschaft, in Urtenen-Schönbühl, CHE-101.875.898, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kähr, Erich, von Lauperswil, in Studen BE, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreiber, Claude, von Winterthur, in Murten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005447508, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'960 vom 31.03.2022 Schweizerische Elektro-Einkaufs-Vereinigung eev Genossenschaft, in Urtenen-Schönbühl, CHE-101.875.898, Genossenschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005442952). [Erich Kähr wurde irrtümlich gelöscht].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kähr, Erich, von Lauperswil, in Studen BE, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiber, Claude, von Winterthur, in Murten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].